10/30/2015

PERKALIAN INI SANGAT MUDAH!!

komentar : 2
Assalaamu alaikum sahabat guruKATRO,

Malam hari ini guruKATRO ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa ada gunanya bagi pembaca yang sedang haus hitung perkalian cepat matematika. Ternyata perkalian dengan bilangan tertentu ada yang sangat mudah diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, walau tanpa alat bantu, bahkan kadang juga tidak perlu menggunakan bantuan alat tulis sekalipun, alias cukup mengandalkan angan atau otak saja.

Sekali lagi guruKATRO tegaskan bahwa ini tidak untuk semua jenis operasi hitung perkalian, tetapi hanya berlaku untuk bilangan yang dikalikan dengan bilangan tertentu saja, dan untuk lebih jelasnya, mari kita mulai satu demi satu tentang, "PERKALIAN INI SANGAT MUDAH!!":






caranya : sebelum proses hitung, simpan dulu semua angka nol yang berada di akhir bilangan, kemudian kita kerjakan perkaliannya, setelah ditemukan hasilnya, maka kita tinggal mengembalikan semua nol yang tadi disembunyikan, maka selesailah sudah proses hitung perkalian itu, contoh :
=================================================
16 x 500, sembunyikan dulu dua buah nol pada angka 500, menjadi :
16 x 5 = 80,
kembalikan dua buah nol, maka 80 menjadi 8000
jadi : 16 x 500 = 8000
=================================================
7500 x 8000
kita hitung 75 x 8 = 600
letakkan semua nol yang tadi tidak ikut dihitung, 600 menjadi 60000000
jadi : 7500 x 8000 = 60000000
=================================================

2. Bilangan yang dikalikan dengan angka 5, 
caranya tambah saja satu buah nol dibelakang bilangan itu, kemudian dibagi dua, selesai, contoh :
=================================================
18 x 5
18 ditambah satu nol dibelakangnya menjadi 180
180 : 2 = 90
jadi : 18 x 5 = 90
=================================================
1700 x 5
1700 ditambah satu buah nol dibelakangnya menjadi 17000
17000 : 2 = 8500
jadi : 1700 x 5 = 8500
=================================================

3. Bilangan yang dikalikan dengan 50,
caranya tambah saja satu buah nol dibelakang bilangan itu, kemudian dibagi dua, selesai, contoh :
=================================================
19 x 50
19 ditambah satu nol dibelakangnya menjadi 1900
1900 : 2 = 950
jadi : 19 x 50 = 950
=================================================
990 x 50
990 ditambah satu buah nol dibelakangnya menjadi 99000
99000 : 2 = 45000
jadi : 990 x 50 = 45000
=================================================



4. Bilangan yang dikalikan dengan 9,
caranya : bilangan yang dikalikan 9 itu ditambah satu buah nol dibelakangnya, kemudian dikurangi bilangan itu sendiri, contoh :
=================================================
125 x 9
125 ditambah satu buah nol dibelakangnya, menjadi 1250
1250 - 125 = 1125
jadi : 125 x 9 = 1125
=================================================
35 x 9
35 ditambah satu nol dibelakangnya, menjadi 350
350 - 35 = 315
jadi : 35 x 9 = 315
=================================================

5. Bilangan yang dikalikan dengan 11
caranya : bilangan yang dikalikan dengan 11 itu ditambah satu nol dibelakangnya, kemudian dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri, contoh :
=================================================
225 x 11
225 ditambah satu nol, menjadi 2250
2250 + 225 = 2475
jadi : 225 x 11 = 2475
=================================================
900 x 11
900 ditambah satu nol, menjadi 9000
9000 + 900 = 9900
jadi : 900 x 11 = 9900
=================================================

6. Bilangan yang dikalikan dengan 25
caranya : bilangan itu ditambah dua nol dibelakangnya, kemudian dibagi 4, contoh :
=================================================
600 x 25
600 ditambah dua nol dibelakangnya, menjadi 60000
60000 : 4 = 15000
jadi : 600 x 25 = 15000
=================================================
7 x 25
7 ditambah dua nol dibelakangnya, menjadi 700
700 : 4 = 175
jadi : 7 x 25 = 175
=================================================

materi ini mungkin akan di update pada saat saat tertentu.....

Penulis berbagi PENGETAHUAN
Pembaca mendukung dg TIDAK MEMBLOKIR IKLAN
dg SALING PENGERTIAN seperti ini
Insya Allah kita selalu dalam KEBERKAHAN

Demikian Posting tentang PERKALIAN INI SANGAT MUDAH!! yang dapat guruKATRO sajikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, kritik dan saran serta pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar.

Terima kasih

2 komentar

  1. sepertinya operasi yang ini perlu diperhatikan kembali deh karena sepertinya kurang angka nol di belakangnya:

    1700 x 5
    1700 ditambah satu buah nol dibelakangnya menjadi 17000
    17000 : 2 = 850
    jadi : 1700 x 5 = 850

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mas Unknow, sangat benar,
      Terima kasih atas kritik dari mas Unknow dan mohon maaf itu terjadi karena guruKATRO posting langsung dengan ketik di blog, alias tidak di edit di darat dulu, heheheheh ceroboh yah,

      # Sudah di perbaiki, sekali lagi terima kasih
      NB: agar kelihatan keren tolong jangan pakai unknow dooong mas,
      - gunakan saja pilihan Komentar as/sebagai pilih Name/URL
      - isi kolom nama dengan nama sebenarnya atau nama samaran juga boleh..
      - URL bisa dikosongkah kok....

      Hapus

Facebook Comments